Иван
Павлович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
7 классов Ольховская школа Можаровского района Рязанской обл. 1933
г. Москва, завод «Фрезер» им. Калинина 05.1935-12.1940, шлифовальщик
06.1935 – 09.1937 Сталинградский аэроклуб Моск. Обл., по совместительству с работой
04.1934 – 08.1940 Железнодорожный аэроклуб Моск. Обл.
Призван Ухтомский военкомат г. Москвы 5 января 1941 года добровольно
Армавирская военная авиационная школа пилотов СКВО 8 месяцев. Ускоренный выпуск 05.01.41 – 12.08.41, курсант
12.09.41 – 17.07.42 Пилот 20-й ЗИАП 3-й ЗИАБ Сиб. ВО
Сталинградский фронт-22.08.1942-02.11.42 в составе 288 ИАД пилот звена управления
Ю-З фронт - в составе 288 ИАД пилот звена управления 02.09.42 – 20.04.43
- в составе 288 ИАД командир звена управления 20.04.43 – 16.06.43
3 Укр.фронт - в составе 659 ИАП в должности ком. звена 16.06.43 – 09.05.45
16.12.45 – 10.10.46 Ком звена упр 288 ИАД Южная группа войск
10.19 46 - 26.04.1948 ком звена 897 ИАП 288 ИАД (п\полк. Чугунов)
Легкое ранение в ногу 24.08.1944
Тяжелое ранение в руку 02.01.1945
Уволен с военной службы 05.05.1948
Мл. лей 30.04.43
Ст. лей 11.04.44
Награды: Кр.Зв.-11.08.43; Кр.Зн- 30.05.44; Кр.Зн.-20.09.44; ОВ1-09.06.45;
«За освобождение Белграда»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Будапешта»;
«За Победу над Германией в ВОВ
Из наградного листа ст. лейтенанта Трушина Ивана Павловича командира звена 659 ИАП от 14 мая 1945 года:
«Участник Отечественной войны на Сталинградском, Юго-Западном и 3-м Украинским фронтах с 22.08.42г.
За этот период времени выполняя задания командования произвел 135 успешных боевых вылетов на прикрытие наземных войск, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, штурмовку войск противника и разведку. Провел 6 воздушных боев, в которых сбил два самолета противника типа МЕ-1-09.
Прославился лучшим разведчиком части. Только на разведку тов. Трушин произвел 48 боевых вылетов всегда давая точные и ценные сведения о расположении боевых порядков противника, сосредоточении и подходе резервов.
При выполнении боевых заданий командования смел, энергичен и напорист. Произвел 27 штурмовок войск и техники противника, уничтожив до 7 автомашин и 15 солдат и офицеров».
Боевой путь
3. Ноябрьская наступательная операция (19-30 ноября 1942 года)
4. Январская и Февральская 1943 года наступательная операция на Донбасском направлении (01 января - 28 февраля 1943 года)
5.Оборонительные бои на Харьковском направлении (1-23 марта 1943 года)
Переформирование в 8 ЗИАП 3 ЗАБ аэродром Багай-Барановка (90км с-з Саратов) (с 6 апреля по 28 мая 1943 года)
6.Полк в боях на Харьковском направлении после переформирования
(01 июня – 22 июля 1943 года)
- Артемовское направление Юго-Западного фронта (01.06 по 06.07.1943)
- Белгородское направление Юго-Западного фронта (07.07. по 17.07.1943)
- Изюмское направление Юго-Западного фронта (с 18 по 22.07.1943)
7.Битва за освобождение Донбасса (13 августа—22 сентября 1943 года)
8.Запорожская наступательная операция (10 октября -14 октября 1943 года)
9.Днепропетровская наступательная операция (23 октября – 05 ноября 1943 года)
10.Наступательная операция на Криворожском направлении (14-30 ноября 1943 года)
11.Никопольско-Криворожская наступательная операция (30.01. -29.02.1944г.)
12.Березнеговато-Снигиревская операция (6–18 марта 1944 года)
13.Одесская наступательная операция (26марта-14 апреля 1944 года)
14.Яссо-Кишиневская операция (20-29 августа 1944 года)
15.Полк в боях на Белградском направлении (07 сентября – 29 октября 194 5года)
16.Участие полка в Будапештской наступательной операции (29.10.1944 г. — 13.02. 1945 г.)
17.Балатонская оборонительная операция (6 марта -15 марта 1945года)
18.Венская наступательная операция (16 марта-15 апреля 1945 г.)
После войны
Военный билет выдан 28.10. 1948 Ольховатский военком Воронежчской обл.
05.1948 – 09.1948 Зам директора заготконторы Райпотребсоюз. С. Ольховатка Воронежской обл.
11.1948 – 03.1949 пом. машиниста-дизелиста сахарный завод им. Микояна
03.1949 – 03.1950 нач. аэропорта «Залив Креста» авиаотряда Дальстрой пос. Эгвекинот Анадырского района Хабаровского края. (Главное Управление Строительства Дальнего Севера (Дальстрой)
03.1950 – 04.1953 укладчик парашютов. Начальник парашютно-десантной группы отряда управления воздушного транспорта Дальстроя.г. Магадан Хабаровского края
04.1953 – 03.1954 старший кладовщик конторы оборудования гостреста «Колымтезснаб» г. Магадан Магаданской области.
09.1954 ст. кладовщик Управления Нагаевского морского порта
С марта 1957 года значится работающим на ЛЗП-2 (рабочий лесозаготовительного пункта Еловка, Анучинского района, Приморского края).
С августа 1961 года рабочий на железнодорожной станции Вырица, Ленинградской обл.